ymddiriedolwyr SOUTHSIDE YOUNG LEADERS ACADEMY
Rhif yr elusen: 1121717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansumana Bai-Marrow | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Timothy Oladimeji | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
Valentina Nnennaya Okoro | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Max Woodbridge | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Veronica Johnstone | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Caren Onanda | Ymddiriedolwr | 22 August 2020 |
|
|
||||
Winston Davis | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.