CUDDLES CATS RESCUE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cuddles Cat Rescue takes in unwanted cats and kittens including strays. Cares for them, neuters them where necessary and re homes them to suitable persons. Raises funds to pay for vets bills,food,litter and other associated costs. Educates the public in caring for their cats.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 09 Medi 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Burrell | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Jones | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
||||
Anne Jones | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
||||
Dr David Wedlake | Ymddiriedolwr | 19 March 2014 |
|
|
||||
LYNN WEDLAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.05k | £23.78k | £21.30k | £14.80k | £17.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.94k | £19.92k | £14.83k | £29.34k | £22.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 29 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2021 | 17 Hydref 2022 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2019 | 15 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 MAY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SUFFERING AND DISTRESS OF CATS IN THE NORTH EAST LINCOLNSHIRE AREA WHO ARE IN NEED OF CARE AND PROTECTION BY REASON OF SICKNESS, NEGLECT OR MALTREATMENT BY THE PROVISION OF A RESCUE AND RE-HOMING SERVICE AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC SO THAT THEY ARE BETTER ABLE TO LOOK AFTER CATS AND KITTENS
Maes buddion
NORTH EAST LINCOLNSHIRE AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
72 WILTON ROAD
HUMBERSTON
GRIMSBY
DN36 4AW
- Ffôn:
- 01472230530
- E-bost:
- cuddlescatsrescue@live.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window