HEALTHY LIVING PARTNERSHIP (HALIFAX)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO DELIVER SERVICES AND ACTIVITIES AIMED AT REDUCING RISK OF CHD,DIABETES,OBESITY AND MENTAL HEALTH PROBLEMS TO A POPULATION MAINLY OF SOUTH ASIANORIGI,OLDER WHITE PEOPLE,ASSYLUM SEEKERS,REFUGEES AND EUROPEAN MIGRANTS AND ITS SERVICE USER.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Calderdale
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAJABAT HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR SAFDAR HUSSAIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ZAHEER KHALIL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SHAKKELA LATIF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NADIM NAJIB | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £875 | £375 | £730 | £730 | £2.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £447 | £627 | £943 | £943 | £2.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Ebrill 2024 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Medi 2023 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Awst 2021 | 192 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 MAY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE, PROTECT AND PROMOTE GOOD HEALTH, AMONGST THE INHABITANTS OF HALIFAX IN CALDERDALE, WEST YORKSHIRE ("THE AREA OF BENEFIT") WHETHER ALONE OR IN PARTNERSHIP WITH LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS, BY, BUT NOT EXCLUSIVELY BY, ADVANCING EDUCATION AND AWARENESS AROUND THE ISSUES OF GOOD HEALTH (MENTAL AND/OR PHYSICAL) AND ADOPTING AND MAINTAINING HEALTHY LIFESTYLES WHICH SHALL INCLUDE PROMOTING AND ENCOURAGING PUBLIC PARTICIPATION IN HEALTHY EXERCISE AND PHYSICAL ACTIVITY IN ORDER TO REDUCE HEALTH INEQUALITIES AND IMPROVE SELF-ESTEEM AND SO THAT CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Maes buddion
HALIFAX IN CALDERDALE, WEST YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pellon Community Centre
Halifax
Hx2 0JG
- Ffôn:
- 07826063852
- E-bost:
- safih786@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window