Hanes ariannol HIGHFIELD COMMUNITY ASSOCIATION-KEIGHLEY

Rhif yr elusen: 1124828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £217.51k £362.23k £274.54k £295.61k £418.01k
Cyfanswm gwariant £252.79k £278.77k £298.13k £307.98k £385.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £34.57k N/A £109.86k £128.09k £133.35k