Hanes ariannol CALVARY CHAPEL EAST DULWICH LIMITED

Rhif yr elusen: 1122053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.18k £17.05k £26.93k £19.15k £19.44k
Cyfanswm gwariant £15.03k £16.11k £21.68k £22.06k £25.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A