ymddiriedolwyr THE INDEPENDENT SCHOOLS' BURSARS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1121757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA MARLOW | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|||||
Kelly Freeman | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
David Navarro | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Vanessa Lakatos | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Nicholas James Dodd | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Alison Jayne Higgins | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Giles Kentigern Brand | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Andrew William Lowden | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Miles Magub MacEacharn | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
AMANDA WEBB | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Neil William Cufley | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|||||
Kathryn Pillar | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
John Robert Wyndham Wilder | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.