Hanes ariannol TIGERS TRUST
Rhif yr elusen: 1121748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (194 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.90k | £169.15k | £332.73k | £308.98k | £257.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.93k | £192.50k | £304.82k | £341.71k | £405.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £216.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.58k | £56.90k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.