THE JOE GEELING TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote, protect, relieve and preserve the physical and mental health sufferers of Cystic Fibrosis by supporting the work of the Cystic Fibrosis Trust and The New Children's Hospital Manchester
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 June 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
- 06 Mawrth 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/06/2008 | 03/06/2009 | 03/06/2010 | 03/06/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £180.36k | £30.16k | £13.19k | £12.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.05k | £125.48k | £10.38k | £15.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Mehefin 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 03 Mehefin 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Mehefin 2011 | 18 Mehefin 2012 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mehefin 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Mehefin 2010 | 14 Ebrill 2011 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mehefin 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Mehefin 2009 | 19 Awst 2010 | 138 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 03 Mehefin 2009 | 20 Ebrill 2010 | 17 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29 NOVEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
3. APPLICATION OF INCOME THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS"): (I) TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF CYSTIC FIBROSIS THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE; (II) TO RELIEVE SICKNESS AND PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PEOPLE WITH CYSTIC FIBROSIS BY SUPPORTING THE WORK OF THE CYSTIC FIBROSIS TRUST; (III) TO RELIEVE THE NEEDS OF SICK CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS AND OTHER CONDITIONS AND THE FAMILIES OF THOSE CHILDREN BY SUPPORTING THE WORK OF BOOTH HALL CHILDREN'S HOSPITAL AND ITS SUCCESSOR, THE NEW CHILDREN'S HOSPITAL, MANCHESTER, PROVIDING SUCH SUPPORT IS IN AUGMENTATION OF THAT PROVIDED BY THE NATIONAL HEALTH SERVICE; AND (IV) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO CYSTIC FIBROSIS.
Maes buddion
NATIONALLY, PARTICULARLY IN THE MANCHESTER AREA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window