DOVETAIL COMMUNITY OUTREACH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity works with the community for improvements with: Older people, Youth, Family, Health, Unemployed
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Hillingdon
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Martin Platt | Cadeirydd | 01 October 2024 |
|
|
||||
Tracey Ann Cann | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Raymond John Wadham | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
ANDREW LOMATH | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||
MRS JUDITH HAZELGROVE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.56k | £39.86k | £41.06k | £36.97k | £40.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.98k | £38.46k | £50.21k | £50.84k | £48.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.72k | £27.64k | £20.00k | £15.00k | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Mawrth 2024 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Mawrth 2024 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 SEPTEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP AND SICKNESS AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN THE LONDON BOROUGH OF HILLINGDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY CARE INCLUDING WORKING TOGETHER WITH HILLINGDON PARK BAPTIST CHURCH VOLUNTARY CHARITABLE AGENCIES PRIMARY CARE TRUSTS AND LOCAL AUTHORITIES TO SUPPORT YOUNG PEOPLE THE ELDERLY AND THOSE WHO ARE UNEMPLOYED AND TO ADDRESS OTHER IDENTIFIED NEEDS IN THE COMMUNITY AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE TRUST
Maes buddion
HILLINGDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HILLINGDON PARK BAPTIST CHURCH
25 HERCIES ROAD
UXBRIDGE
UB10 9LS
- Ffôn:
- 01895814424
- E-bost:
- dovetail@hillypark.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window