LEE FAIR SHARE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To develop the local community's skills, self-confidence and capacity and in particular people disadvantaged socially and/or economically, who live in the Lee and Hither Green areas of the London Borough of Lewisham. The Charity encourages general activities in mutual volunteering, befriending and social events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 03 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,678 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lewisham
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Maggs | Cadeirydd | 13 February 2014 |
|
|
||||
FRANCES ELIZABETH MIGNIUOLO | Ymddiriedolwr | 13 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2020 | 03/04/2021 | 03/04/2022 | 03/04/2023 | 03/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.63k | £19.63k | £13.61k | £5.65k | £23.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.85k | £10.85k | £6.80k | £12.66k | £13.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £425 | £425 | £290 | N/A | £4.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2022 | 11 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2020 | 17 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 JANUARY 2007 AS AMENDED 10 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
TO DEVELOP THE LOCAL COMMUNITY'S SKILLS, SELF-CONFIDENCE AND CAPACITY, AND IN PARTICULAR PEOPLE DISADVANTAGED SOCIALLY AND/OR ECONOMICALLY, WHO LIVE IN THE HITHER GREEN AND LEE GREEN AREAS OF THE LONDON BOROUGH OF LEWISHAM. THAT WILL BE DONE IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. THE CHARITY WILL CARRY OUT ITS OBJECTS BY FOCUSING ON THE GEOGRAPHIC COMMUNITY OF HITHER GREEN AND LEE GREEN IN THE LONDON BOROUGH OF LEWISHAM, AN AREA WHICH SUFFER FROM THE DISADVANTAGE OF SOCIAL EXCLUSION. THE CHARITY WILL USE FROM TIME TO TIME THE SOCIAL AND ECONOMIC INDICES OF DEPRIVATION (FOR EXAMPLE, THE INDICES OF DEPRIVATION 200) TO MEASURE THIS DISADVANTAGE IN THE GEOGRAPHIC COMMUNITY OF THE LONDON BOROUGH OF LEWISHAM. THE CHARITY WILL DEVELOP THE SKILLS AND CAPACITY OF MEMBERS BY ENCOURAGING GENERAL ACTIVITIES IN MUTUAL VOLUNTEERING, BEFRIENDING AND SOCIAL EVENTS, AS WELL AS SPECIFIC ACTIVITIES IN EDUCATION (THE PROMOTION OF CITIZENSHIP IN LOCAL SCHOOLS), THE ARTS, WRITING, COMPUTER USE, COOKERY, SEWING, HORTICULTURE, EXERCISE AND A GENERALLY HEALTHY LIFESTYLE. THE CHARITY WILL ACHIEVE ITS OBJECTS THROUGH THE EMPLOYMENT OF A MECHANISM THAT USED TIME AS CURRENCY. ONE HOUR WILL BE EQUAL TO ONE TIME CREDIT. THE BROKER WILL WORK IN THE COMMUNITY TO STIMULATE ACTIVITIES AND, USING A "TIME ON LINE" DATABASE, WILL RECORD ALL EXCHANGES OF TIME. THE CHARITY CAN MAKE A LOAN OF TIME CREDITS TO MEMBERS OF THE COMMUNITY WHO DO NOT HAVE TIME CREDITS AND CAN TAKE TIME CREDITS IN THE FORM OF DONATIONS FROM PEOPLE WHO HAVE A SURPLUS OF TIME CREDITS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Lee Green Community Centre
St Peter's Church Hall
Weigall Road
Lee
SE12 8HQ
- Ffôn:
- 07795981498
- E-bost:
- leefairshare@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window