ymddiriedolwyr WAKEFIELD AND TETLEY TRUST
Rhif yr elusen: 1121779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK RICHARD NICHOLAS KELLY | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
Susan Elan Jones | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||||||||
Margaret Joan Infield | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||||||||
Mohima Kamaly | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||||||||
Tim McNally | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|||||||||||
Dawn Plimmer | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|||||||||||
STUART IAN MORGANSTEIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
CLARE MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
VENERABLE PETER ANTHONY DELANEY MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.