Hanes ariannol RANDER SUNNI VOHRA PANCHAYAT (UK)

Rhif yr elusen: 1124838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £120.06k £286.76k £315.25k £358.32k £25.17k
Cyfanswm gwariant £100.81k £144.37k £277.58k £92.00k £16.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A