BRITISH SOCIETY FOR GYNAECOLOGICAL IMAGING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and encourage the study and application of all forms of imaging related to gynaecology, specifically to promote the well being of women's health through imaging.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 17 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR NEIL DAVID PUGH PHD, MIPEM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Eman Elkattan | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Lukasz Polanski | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Dr GHADA SALMAN | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||
Alan Treharne | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
Leena Satish Gokhale MSc, FRCOG | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
DR Jonathan Chamberlain | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
||||
JOSEPH ISKAROS FRCOG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.85k | £6.37k | £5.69k | £20.10k | £21.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.32k | £1.22k | £6.04k | £6.28k | £23.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Hydref 2024 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Mehefin 2023 | 341 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Chwefror 2021 | 240 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 NOVEMBER 2007 AS AMENDED ON 7 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH IN WOMEN BY: 1 EDUCATING HEALTH PROFESSIONALS AND PROMOTING GOOD PRACTICE IN GYNAECOLOGICAL IMAGING. 2 INCREASING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF THE BENEFITS OF ULTRASOUND SCANNING AND IMAGING IN CLINICAL PRACTICE AMONGST HEALTH PROFESSIONALS, SERVICE PROVIDERS AND THE PUBLIC.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Ffordd Gwern
St. Fagans
CARDIFF
CF5 6PB
- Ffôn:
- 07950342628
- E-bost:
- admin@bsgi.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window