Hanes ariannol TAMESIDE, OLDHAM AND GLOSSOP MIND
Rhif yr elusen: 1123549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £2.36m | £2.71m | £3.06m | £3.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.68m | £2.31m | £2.50m | £2.93m | £3.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £950.98k | £25.67k | £1.81m | £2.24m | £2.72m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.96k | £253.30k | £149.18k | £168.34k | £239.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £139.99k | £100.69k | £113.34k | £50.59k | £41.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.98k | £29.31k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £2.23m | £2.60m | £3.01m | £3.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £100.69k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.23k | £6.44k | £163 | £410 | £741 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.64m | £2.26m | £2.48m | £2.92m | £3.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.21k | £42.10k | £14.42k | £9.15k | £12.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £42.91k | £3.54k | £10.37k | £8.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £887 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.