Dogfen lywodraethu COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS
Rhif yr elusen: 1123023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/10/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/02/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/12/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/03/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/04/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/09/2015 as amended on 12 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF ETHICAL STANDARDS OF CONDUCT IN SCIENTIFIC RESEARCH AND THE PUBLICATION OF SCIENCE JOURNALS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNDEFINED. IN PRACTICE WORLDWIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.