ymddiriedolwyr LANCASHIRE CRICKET FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1121855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max William Dunbar | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Kathryn Cross | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Tayyab Akhlaq Mr | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
John Abrahams | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Catherine Robinson | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|||||
John Leslie Murphy | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
Graham Martin Brindley | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
LEE MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.