Hanes ariannol KEIGHLEY CAT CARE

Rhif yr elusen: 1121776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £105.61k £84.75k £268.37k £102.16k £145.71k
Cyfanswm gwariant £108.97k £84.44k £167.25k £147.26k £182.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £230 N/A N/A