HORSEWORLD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ensuring quality of life for horses ponies & donkeys by providing a healthy & secure future. Operating an effective rescue rehabilitation & rehoming programme actively promoting & encouranging responsible equine ownership. Supporting & working closely with local communities & organisations. Educating children with emotional behavioural & learning difficulties through our Discovery Programme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£2,210,383
Roddion a chymynroddion | £1.91m | |
Weithgareddau elusennol | £102.37k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £48.48k | |
Buddsoddiadau | £142.24k | |
Arall | £4.95k |
Cyfanswm gwariant:
£2,212,261
Codi arian | £434.68k | |
Weithgareddau elusennol | £1.78m | |
Arall | £0 |
£249,514 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £434.68k | |
Gwariant elusennol | £1.78m |
Codi arian a Arall Gwariant | £434.68k | |
Gwariant elusennol | £1.78m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £247.64k |
Pobl

53 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2007: Cofrestrwyd
- HOME OF REST FOR HORSES (Enw gwaith)
- HORSE WORLD (Enw gwaith)
- HORSEWORLD (Enw gwaith)
- HORSEWORLD WELFARE (Enw gwaith)
- REST HOME FOR HORSES (Enw gwaith)
- FRIENDS OF BRISTOL HORSES SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLIE BARBARA DILLINGHAM | Cadeirydd | 18 October 2018 |
|
|
||||
Emmaline Pell | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Julie Alicia White | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Professor Cathryn Mitchell | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|||||
Duncan Graham Attwell | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Stephen Robert Webb | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Annette Katarina Newman | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
Duncan John Ballard | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
KERRY GWYTHER | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
NIGEL DANIEL | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|||||
ANDREW DOWDEN | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
MICHAEL NEALE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN LOWTON NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £868.67k | £1.38m | £1.70m | £2.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.50m | £1.62m | £1.93m | £2.24m | £2.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.23k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.12m | £627.99k | £1.11m | £1.41m | £1.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £58.62k | £34.49k | £55.00k | £43.13k | £48.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £82.55k | £37.10k | £56.60k | £72.77k | £102.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £178.61k | £150.91k | £160.53k | £157.44k | £142.24k | |
|
Incwm - Arall | £30.14k | £18.19k | £0 | £16.71k | £4.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.02m | £425.35k | £775.15k | £1.04m | £1.66m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.26m | £1.50m | £1.72m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £341.01k | £360.21k | £428.10k | £518.69k | £434.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £247.49k | £95.80k | £283.09k | £333.44k | £339.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £750 | £27.25k | £3.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.03k | £22.75k | £28.17k | £26.23k | £22.64k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.75m | £3.73m | £3.80m | £3.90m | £3.82m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.75m | £7.17m | £7.59m | £5.70m | £5.56m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.70m | £872.85k | £682.57k | £1.27m | £1.85m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £60.78k | £91.03k | £156.88k | £109.64k | £229.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 AUG 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 DEC 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 FEB 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 DEC 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 DEC 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED (THE “OBJECTS”) ARE TO 1. RELIEVE THE SUFFERING OF HORSES, DONKEYS AND OTHER EQUINES (AND IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES OTHER ANIMALS) THAT ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION FOR ANY REASON INCLUDING THOSE THAT ARE NEGLECTED OR UNWANTED THROUGH THE RESCUE, PROTECTION, TRAINING, REHABILITATION AND RE-HOMING OF SUCH ANIMALS; 2. ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS; 3. ADVANCE THE EDUCATION, TRAINING AND MENTORING OF STUDENTS, YOUNG PERSONS AND DISADVANTAGED PEOPLE (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PEOPLE WITH LEARNING DIFFICULTIES AND BEHAVIOURAL PROBLEMS) THROUGH, BUT NOT LIMITED TO, THE PROVISION OF TRAINING COURSES, WORK EXPERIENCE, ASSISTING WITH AND PROVIDING PLACEMENT SCHEMES AND TRAINING AND SUPPORTING SUCH INDIVIDUALS GENERALLY; AND 4. PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE PROTECTION, CONSERVATION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT AND IN PARTICULAR LOCAL ANIMAL AND PLANT LIFE THROUGH THE CONSERVATION AND REGENERATION OF LOCAL LAND.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HORSEWORLD
DELMAR HALL
STAUNTON LANE
BRISTOL
BS14 0QL
- Ffôn:
- 01275832425
- E-bost:
- info@horseworld.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window