Hanes ariannol LEYBURN ARTS CENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1122092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £72.03k £60.02k £76.71k £94.91k £87.27k
Cyfanswm gwariant £64.86k £43.04k £54.67k £62.90k £81.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £7.30k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.56k £43.42k £27.37k £51.32k £1.00k