LEYBURN ARTS CENTRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Film, theatre, art exhbition, meeting space for local community groups
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,300 o 1 gontract(au) llywodraeth a £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
62 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTRAM ALLEN HARRISON | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
DAVID ALEXANDER POOLE | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
JEANNIE ELIZABETH BISHOP | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
||||
ANNE TERESA WOOD | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.03k | £60.02k | £76.71k | £94.91k | £87.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.86k | £43.04k | £54.67k | £62.90k | £81.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.56k | £43.42k | £27.37k | £51.32k | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 27 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 04 Ebrill 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 04 Ebrill 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 20 Ebrill 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 20 Ebrill 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 NOVEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
I) TO ADVANCE THE PUBLIC ARTS PROVISION IN WENSLEYDALE AND THE SURROUNDING AREA. II) TO ADVANCE THE PUBLIC UNDERSTANDING OF THE ARTS THROUGH EDUCATION AND PERFORMANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Leyburn Arts & Community Centre
Richmond Road
LEYBURN
North Yorkshire
DL8 5DL
- Ffôn:
- 01969624510
- E-bost:
- admin@leyburnartscentre.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window