YOUTH WITH A MISSION, BOLIVIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Youth With A Mission Bolivia makes grants to a Bolivian charity to support 2 residential homes, 1 reception and 1 reintegration home in Bolivia where street children are provided with food, clothing, healthcare, education and vocational training. They also provide some healthcare and support to children living on the streets.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bolifia
Llywodraethu
- 30 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- YWAM, BOLIVIA - OPERATION RESTORATION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER JOHN HULFORD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Colin Taylor Gibson | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Louise Eileen Thomas | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Louise Hulford-Wood | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
||||
Suzanna Joy Stone | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
Suzanne Ruth Outram Procter | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.33k | £136.20k | £120.50k | £164.39k | £176.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.12k | £136.61k | £127.27k | £142.40k | £202.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 NOVEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF STREET CHILDREN IN BOLIVIA. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN BOLIVIA FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF CELEBRATIONS OF WORSHIP, BIBLICAL TEACHING AND PRAYER MEETINGS. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG STREET CHILDREN LIVING IN BOLIVIA BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH GOODS AND SERVICES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS.
Maes buddion
BOLIVIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 15
Edgar Court
Sycamore Grove
NEW MALDEN
KT3 3DQ
- Ffôn:
- 07775789855
- E-bost:
- oprest@ywambolivia.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window