Hanes ariannol CHILDREN AND FAMILIES INTERNATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1122885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.10k £21.61k £15.95k £14.63k £8.85k
Cyfanswm gwariant £24.40k £22.67k £14.86k £15.40k £9.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A