WEOBLEY AND STAUNTON-ON-WYE SURGERY EQUIPMENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY'S MAIN ACTIVITIES INCLUDE THE CONSIDERATION OF APPLICATIONS FROM THE SURGERY FOR GRANTS/DONATIONS FOR MEDICAL EQUIPMENT OR TRAINING (NOT FUNDED BY THE NHS) TO BENEFIT THE PATIENTS OF THE WEOBLEY AND STAUNTON-ON-WYE SURGERY IN HEREFORDSHIRE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN JONES | Cadeirydd | 13 April 2013 |
|
|
||||
Sarah Girling | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Graham John Manning | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
ANDREW KERFOOT | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||
DR DAVID JOHN COLLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.31k | £5.56k | £2.32k | £4.58k | £2.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.52k | £6.66k | £5.81k | £13.74k | £10.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 18 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 21 APRIL 2008
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PROMOTE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF PATIENTS OF THE WEOBLEY AND STAUNTON-ON-WYE SURGERY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING GRANTS TO PURCHASE SPECIFIC ITEMS OF EQUIPMENT OR TRAINING
Maes buddion
WEOBLEY AND STAUNTON-ON-WYE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RYEGRASS COTTAGE
STAUNTON-ON-WYE
HEREFORD
HR4 7LT
- Ffôn:
- 01981500622
- E-bost:
- mdyp@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window