Hanes ariannol OXFORD UNIVERSITY LIGHTWEIGHT ROWING CLUB TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1122535
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 276 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/10/2018 15/10/2019 15/10/2020 15/10/2021 15/10/2022
Cyfanswm Incwm Gros £1.23k £10.45k £1.58k £19.99k £13.38k
Cyfanswm gwariant £2.30k £3.75k £0 £16.45k £266
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A