Hanes ariannol THE END FUND
Rhif yr elusen: 1122574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £485.66k | £2.07m | £113.08k | £2.60m | £2.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £331.80k | £1.98m | £602.34k | £2.17m | £1.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £576.54k | N/A | £2.60m | £679.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.49m | N/A | £0 | £1.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £2.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.87m | N/A | £2.17m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £30 | N/A | £0 | £202.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £14.60k | N/A | £21.13k | £32.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £1.91m | £1.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £106.69k | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.