Hanes ariannol EVERY CHILD A CHANCE TRUST
Rhif yr elusen: 1122108
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.39m | £3.39m | £1.04m | £559.83k | £100.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £3.04m | £1.10m | £784.79k | £426.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.38m | £3.30m | £999.93k | £535.86k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £77.51k | £37.82k | £23.33k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.59k | £6.21k | £956 | £638 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.94m | £3.00m | £1.03m | £741.29k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.42k | £28.46k | £27.70k | £27.20k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.