Hanes ariannol GURDWARA GRAYS (SIKH TEMPLE)

Rhif yr elusen: 1123363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £188.15k £92.98k £150.12k £150.95k £188.19k
Cyfanswm gwariant £117.79k £44.56k £66.55k £84.93k £100.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £14.26k £5.50k N/A N/A