Hanes ariannol SURREY NURTURING LINKS
Rhif yr elusen: 1122031
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.82k | £144.24k | £147.46k | £138.30k | £97.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.09k | £162.00k | £152.68k | £108.08k | £135.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £105.66k | £109.63k | £110.16k | £81.16k | £42.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £39.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.