Ymddiriedolwyr CARDIFF MODEL ENGINEERING SOCIETY
Rhif yr elusen: 1123252

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL ALAN WILLIAMS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ross Hopkins | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Steven Tyrer | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Victor William Polhill | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Adrian Tovey | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Stephen Hanson | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Andrew Paul Fairfax | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
ROBERT JAMES MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
ROGER SULLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN STYLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.