PATIENT PARTICIPATION GROUP OF BURBAGE SURGERY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
By working with the doctors at the surgery, we aim to provide a voice for local patients to ensure the priorities of the surgery match the aspirations and needs of those patients. Fundraising activities e.g. Coffe Mornings, Fashion shows and Golf Days enable the group to provide support services and equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 08 Medi 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Pascal Goes Mr | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Kenneth Coates | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Donna Gilbert Mrs | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Dr PHILIP CHRISTOPHER THOMASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.53k | £1.37k | £1.03k | £1.07k | £1.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41k | £1.07k | £1.13k | £817 | £470 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5 NOVEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
A) TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF THE BURBAGE SURGERY MEDICAL PRACTICE BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, SUPPORT SERVICES AND EQUIPMENT NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES. B) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HEALTH CARE BY THE PROVISION OF LECTURES, FORA AND BY THE PUBLICATION OF A MONTHLY NEWSLETTER DEVOTED TO THE PROMOTION OF HEALTHCARE FOR THE LOCAL RESIDENTS OF BURBAGE AND ITS NEIGHBOURHOOD.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BURBAGE SURGERY
TILTON ROAD
BURBAGE
HINCKLEY
LE10 2SE
- Ffôn:
- 08444771883
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window