ymddiriedolwyr GATWICK DETAINEES WELFARE GROUP
Rhif yr elusen: 1124328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Moffatt | Cadeirydd | 04 December 2021 |
|
|
||||
Lorraine Dsouza Fernandes | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Stephen Collis | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
THOMAS HACKETT | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Adrian Radford | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Henry Crossley | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Michael Heathcote | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|||||
Pious Prosper Keku | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Michael Frederick Berkeley | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
Alan Gregory Clough | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
FELICITY DICK MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.