BOXTED AIRFIELD HISTORICAL GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A museum dedicated to the history of Boxted Airfield near Colchester Essex. This is open the last Sunday of every month from March to October inclusive plus National Heritage Weekend see our website for details www.boxted-airfield.com We fundraise by holding local events such as guest speakers. We also have a social calender for our 100 members which includes trips out, social evenings etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Wilders | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Richard Tomkins | Ymddiriedolwr | 16 March 2025 |
|
|
||||
RICHARD TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.87k | £16.86k | £4.73k | £9.55k | £7.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.58k | £3.94k | £9.10k | £9.94k | £12.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND HERITAGE OF BOXTED AIRFIELD AND OF THE UNITS OF THE UNITED STATES ARMY AIR FORCE WHO WERE STATIONED THERE DURING WORLD WAR II, AND THE ROYAL AIR FORCE POST WORLD WAR II, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE PRESERVATION AND DISPLAY, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, OF ARTEFACTS AND OTHER ITEMS PARTICULARLY RELATING TO THE PERIOD 1939 TO 1947 AND CONNECTED WITH UNITS OF THE UNITED STATES ARMY AIR FORCE AND THE ROYAL AIR FORCE STATIONED AT BOXTED AIRFIELD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Oberon Close
COLCHESTER
CO4 3TD
- Ffôn:
- 01206865275
- E-bost:
- richard.turner74@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window