Hanes ariannol THE FOUNDATION FOR SOCIAL IMPROVEMENT
Rhif yr elusen: 1123384
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £425.75k | £623.98k | £454.27k | £438.79k | £438.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £518.81k | £630.15k | £590.56k | £411.35k | £411.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £58.47k | N/A | £96.00k | N/A | £10.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £119.63k | N/A | N/A | £4.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £108.47k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £372.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £142.67k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £509.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £35.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.29k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £85.24k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.