Hanes ariannol THE FRIENDS OF BENTLEY ST PAUL'S C OF E PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1122208
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £6.82k £9.77k £6.02k £1.95k £9.43k
Cyfanswm gwariant £6.50k £3.32k £5.75k £7.63k £6.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A