THE VINE COMMUNITY CENTRE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide social space. Support community through activities and projects that meet the needs of local people, promoting trust, respect, empowerment and celebrate diversity, heritage and social integration. Family development through activities and groups to support children. We challenge inequality, and are there for people locally, across the city by bringing people together.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
- THE VINE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CLIVE BURROWS | Cadeirydd |
|
||||||
Dennis Palmer | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Geraldine Ransford-Kilpatrick | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.82k | £156.22k | £131.65k | £130.14k | £191.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.71k | £132.44k | £147.73k | £165.00k | £193.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.00k | £4.90k | £25.93k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 NOVEMBER 2007. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 12TH MARCH 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO PURSUE ANY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN HYSON GREEN AND FOREST FIELDS AND ELSEWHERE:- 1) TO EDUCATE FAMILIES AND THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILD CARE AND IN THE IMPORTANCE OF SOUND RELATIONS BETWEEN PARENTS AND CHILDREN FOR THE MAINTENANCE AND ENRICHMENT OF FAMILY LIFE. 2) TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN. 3) TO RELIEVE CHILDREN WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS; 4) TO PROMOTE THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM THE DISABILITIES ATTENDANT UPON OLD AGE OR PHYSICAL HANDICAP; 5) TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE COMMUNITY WHO THE VINE COMMUNITY CENTRE SERVES. 6) TO ENGAGE WITH OTHER ORGANISATION IN THE PROMOTION OF LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT INITIATIVES. 7) TO PURSUE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE WHICH THE COMPANY THINKS FIT FOR PURSUIT IN CONJUNCTION WITH ANY OF THE CHARITABLE PURPOSES AFORESAID. FOOTNOTE: TO PROVIDE THESE SERVICES IN SUCH A WAY THAT THE CHRISTIAN ETHOS OF THE VIE COMMUNITY CENTRE IS MAINTAINED.
Maes buddion
NOTTINGHAM CITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE VINE COMMUNITY CENTRE
BOBBERS MILL ROAD
NOTTINGHAM
NG7 5GZ
- Ffôn:
- 01159249700
- E-bost:
- general@thevine.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window