MADANIA WELFARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a) Providing, promoting and assisting in the provision of education and training including supplementary education in Bangladesh. b) The relief of financial need and suffering among victims of natural or other kinds of disaster in Bangladesh by such means as the trustees shall determine, for persons bodies organization affected.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bangladesh
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syed Nazim Uddin | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
M Saleh Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
MUHAMMED ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HUSSAIN AHMED | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MOFIZ ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.89k | £75.45k | £129.17k | £107.76k | £103.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £100.74k | £41.99k | £53.25k | £213.92k | £21.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mehefin 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 22 Mehefin 2023 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Medi 2021 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 08 Medi 2021 | 100 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 12 Mehefin 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 12 Mehefin 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION (ADOPTED)3RD DECEMBER 2006 (AMENDED) 27 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF BANGLADESHI PEOPLE RESIDENT IN THE UK OR BANGLADESH BY A)PROVIDING, PROMOTING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING INCLUDING SUPPLEMENTARY EDUCATION IN BANGLADESH B)THE RELIEF OF FINANCIAL NEED AND SUFFERING AMONG VICTIMS OF NATURAL OR OTHER KINDS OF DISASTER IN BANGLADESH BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE, FOR PERSONS BODIES ORGANISATIONS AFFECTED
Maes buddion
UK OR BANGLADESH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 4
71 Glasshouse Fields
London
E1W 3HG
- Ffôn:
- 07853307393
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window