WIPE AWAY THOSE TEARS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work with disabled, special needs & terminally ill children throughout the Essex area. Providing help that they cannot get elsewhere.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 11 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1042779 THE WESTFIELD PRE-SCHOOL
- 07 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JASON O'SHEA | Cadeirydd |
|
||||||
GAIL O'SHEA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.44k | £77.28k | £106.44k | £76.57k | £129.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £188.55k | £126.48k | £101.29k | £102.13k | £126.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO ARE SICK, DISABLED OR HAVE SPECIAL NEEDS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF EQUIPMENT, HOLIDAYS AND OTHER FACILITIES AND SERVICES TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE. 2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS ATTENDING SCHOOLS IN ROMFORD, ESSEX AND ITS SURROUNDING AREA BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY FOR EDUCATION AT THE SCHOOLS.
Maes buddion
ROMFORD, ESSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wipe Away Those Tears
Unit H
The Business Centre
Faringdon Avenue
ROMFORD
RM3 8EN
- Ffôn:
- 01708330600
- E-bost:
- gail@wipeawaythosetears.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window