Hanes ariannol DARRAN LAS COMMUNITY BUILDING

Rhif yr elusen: 1123696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.71k £26.14k £7.73k £27.97k £57.61k
Cyfanswm gwariant £9.48k £5.53k £10.20k £27.60k £42.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £24.00k N/A £23.36k £53.10k