FRIENDS OF LITTLE PLUMSTEAD SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising for Little Plumstead Primary School
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Bassham | Cadeirydd | 10 October 2023 |
|
|
||||
Louisa Bassham | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Caroline Feavearyear | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Charlotte Cunningham | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Tess Scott | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/09/2019 | 01/09/2020 | 01/09/2021 | 01/09/2022 | 01/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.17k | £5.06k | £8.68k | £8.02k | £6.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.84k | £4.08k | £9.54k | £7.99k | £6.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2022 | 24 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Medi 2019 | 26 Awst 2020 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 SEPTEMBER 2004. AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
2. THE OBJECT OF THE ASSOCIATION (¶THE OBJECTS÷) IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY 2.1. DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2.2. ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT, WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE: LOCALLY IN THE LITTLE PLUMSTEAD AREA OF NORWICH IN NORFOLK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Little Plumstead Primary School
Hall Road
Little Plumstead
NR13 5FA
- Ffôn:
- 01603 712165
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window