THE H.S.A. FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
CELEBRATING FAMILIES, UK (FAMILIES) THINK ABOUT YOUR LIFE, UK/USA (BREAST CANCER) ASHA BHAVAN, KERALA, INDIA/UK (LEARNING DISABILITY) UMZILA, SOUTH AFRICA (COMMUNITY, WOMEN, ARTS) CENTRAL MANCHESTER WOMEN'S AID, UK (EMPOWERING WOMEN)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- De Affrica
- India
- Uganda
Llywodraethu
- 19 Hydref 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1163149 COMMUNITY CIRCLES
- 28 Gorffennaf 2008: Cofrestrwyd
- 19 Hydref 2017: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
- THE H S A FOUNDATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03k | £0 | £31.35k | £42.14k | £8.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £9.54k | £67.14k | £14.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 26 Hydref 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 07 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 07 Hydref 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 22 Medi 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 08 Hydref 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 29 OCTOBER 2007 AS AMENDED BY DEED OF AMENDMENT 23 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY IN DEVELOPING COUNTRIES THROUGH THE PROVISION OF SERVICES, EDUCATION AND TRAINING, THROUGH THE ASSISTANCE AND PROMOTION OF SMALL BUSINESSES AND SELF-HELP COMMUNITY PROJECTS. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND PUBLIC BENEFIT IN MATTERS SURROUNDING PARENTING, FAMILY LIFE AND RELATIONSHIPS WITH A VIEW TO STRENGTHENING AND ENRICHING FAMILY AND COMMUNITY LIFE IN THE UK AND WORLDWIDE. TO PROMOTE ALL OR ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF FAMILIES AND COMMUNITIES IN THE UK AND WORLDWIDE, AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Maes buddion
UK AND WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window