Hanes ariannol KENTISH TOWN IMPROVEMENT FUND

Rhif yr elusen: 1124077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £75.01k £433.24k £65.28k £14.08k £217.55k
Cyfanswm gwariant £110.73k £128.25k £111.40k £141.49k £161.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.46k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.89k N/A