ymddiriedolwyr SOUTH CAMBS GOSPEL TRUST
Rhif yr elusen: 1122316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Rosemary Orange-Bromehead | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Rev Andrew Symes | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|||||
Caroline Meiser-Stedman | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Julian St John Thackray | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Andrew Gilmore | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Peter James Woodroffe | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Rev TIMOTHY MARK CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 27 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.