TTP COMMUNITIES LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR ADULTS EXPRESSING A DESIRE TO RECOVER FROM ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION, TO AID THE REGENERATION OF OUR LOCAL COMMUNITIES AND SEDUCE THE OCCURRENCE OF DRUG RELATED CRIME, AND TO RELIEVE DRUG USERS IN THE REHABILITATION PROCESS INCLUDING TO HELP SUCH INDIVIDUALS OBTAI
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Coventry
- Luton
- Warrington
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2008: Cofrestrwyd
- 03 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- NEW START HOUSING LIMITED (Enw blaenorol)
- T.T.P. HOUSING LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.14k | £207.84k | £283.28k | £233.93k | £204.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.55k | £213.86k | £266.41k | £243.43k | £171.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2018 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/12/2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/01/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20/12/2013
Gwrthrychau elusennol
1 THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR ADULTS EXPRESSING A DESIRE TO RECOVER FROM ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION TO AID THE REGENERATION OF OUR LOCAL COMMUNITIES AND REDUCE THE OCCURRENCE OF DRUG RELATED CRIME IN THE AREA. 2 TO RELIEVE DRUG USERS IN THE REHABILITATION PROCESS INCLUDING TO HELP SUCH INDIVIDUALS OBTAIN EMPLOYMENT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE ENGLAND AND WALES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window