EASTBURY BANGLADESHI COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supplementary Education classes for KS2-KS3 age group; Advice, Information & guidance services for local disadvantaged people on issues effecting their lives. Capacity building training for members, volunteers and local unemployed people on job serach, Cv writing and inter view skills. Health awareness sessions for local BME communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Barking And Dagenham
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Raj Miah | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
ABDUL KADER | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Mohammed Jalal Uddin | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
Syed Harunur Rashid | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
AFRAZ MIAH | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
||||
MD Shahjahan Miah | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|||||
TALHA NOOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20k | £1.80k | £1.89k | £975 | £890 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09k | £1.20k | £1.09k | £915 | £870 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Tachwedd 2024 | 278 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Mawrth 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 FEBRUARY 2008.
Gwrthrychau elusennol
3. AIMS AND OBJECTIVES A) TO SUPPORT BANGLADESHI AND OTHER ETHNIC MINORITY PEOPLE IN NEED LIVING IN THE BARKING AND DAGENHAM AREAS BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND ASSISTANCE IN HOUSING, HEALTH, EDUCATION, EMPLOYMENT AND WELFARE BENEFIT RIGHTS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. B) TO RELIEVE THE DISTRESS AND SUFFERING OF BANGLADESHI WOMEN AND WOMEN FROM MINORITY ETHNIC GROUPS LIVING IN THE BARKING AND DAGENHAM AREAS WHO HAVE BEEN OR WHO ARE EXPOSED TO DOMESTIC VIOLENCE OR ABUSE. C) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS LIVING IN THE BARKING AND DAGENHAM AREAS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
IN THE BARKING AND DAGENHAM AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Sisley Road
BARKING
Essex
IG11 9SR
- Ffôn:
- 07503917646
- E-bost:
- UDDINJ1@HOTMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window