Hanes ariannol FRIENDS OF THE WILLIAM HARVEY HOSPITAL
Rhif yr elusen: 1122585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £1.12m | £499.06k | £671.76k | £969.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £1.06m | £537.56k | £712.44k | £946.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £97.41k | £26.14k | N/A | £13.86k | £13.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.01m | £1.03m | N/A | £650.39k | £946.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.32k | £9.53k | N/A | £7.52k | £9.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £83.13k | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £291.31k | £238.48k | N/A | £163.77k | £175.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £779.97k | £818.62k | N/A | £548.68k | £770.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.34k | £9.10k | N/A | £5.04k | £8.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £383 | £2.13k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.