Hanes ariannol THE NIGEL BERTRAM CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1122443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.76k £215.59k £142.81k £64.02k £161.05k
Cyfanswm gwariant £83.74k £77.80k £63.44k £100.02k £76.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A