Hanes ariannol BOOKS AND BREAD FOR KENYA

Rhif yr elusen: 1122698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2020 30/03/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.63k £74.72k £88.54k £86.62k £79.86k
Cyfanswm gwariant £104.96k £577.73k £76.37k £83.06k £108.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.30k £3.16k N/A N/A