BOOKS AND BREAD FOR KENYA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BBK travel to Kenya and select a needy church, orphanage or school and work with the person in charge to improve the basic conditions. BBK have built kitchens, libraries, provided healthcare, given food, clothes, beds, bedding to the poor. BBK has built homes for orphans. The charity provide school uniforms and equipment for those in need. Funds are used in a practical way to show the love of God.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Durham
- Cenia
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
- B.B.K (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSE ANN ELLIOTT | Cadeirydd | 21 March 2021 |
|
|
||||
MARGARET NEATHAM | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
MOIRA WALKER | Ymddiriedolwr | 26 December 2013 |
|
|
||||
MAUREEN NEVITT treasurer | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | 30/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.63k | £74.72k | £88.54k | £86.62k | £79.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.96k | £577.73k | £76.37k | £83.06k | £108.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.30k | £3.16k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2023 | 24 Mai 2024 | 115 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2023 | 24 Mai 2024 | 115 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2022 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2022 | 17 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL TRUST DEED DATED 3 NOVEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH BY SHOWING AND DEMONSTRATING GOD'S LOVE THROUGH PRACTICAL ACTION TO RELIEVE POVERTY, ADVANCE EDUCATION, RELIEVE SUFFERING, IMPROVE AND PROMOTE THE HEALTH OF CHILDREN, FAMILIES AND ADULTS IN KENYA.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, KENYA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Orchard Grove
Durham Road
Chester le Street
DH3 3JX
- Ffôn:
- 07928950599
- E-bost:
- bbkafrica@gmail.com
- Gwefan:
-
www,bbkafrica.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window