Hanes ariannol THE RODDY SCOTT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1123327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (149 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.55k | £5.35k | £3.49k | £6.93k | £10.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.55k | £2.46k | £503 | £8.98k | £7.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.