THE FRIENDS OF CHERNOBYL'S CHILDREN (SALFORD BRANCH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity seeks to improve the health and quality of life of Belarusian children, who continue to suffer the consequences of the Chernobyl nuclear disaster, by organising annual month long visits to the UK over a period of five years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Salford
- Belarws
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2008: Cofrestrwyd
- F.O.C.C (SALFORD) (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN WADE ACIM | Cadeirydd |
|
|
|||||
PAT EDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JO-ANN CUNLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH ELIZABETH BRABBAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN OGDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERNADETTE COUSINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 12 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
.CONSTITUTION ADOPTED 18 SEPTEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE CHARITY IS ESTABLISHED TO RELIEVE CHILDREN FROM THE COUNTRY OF BELARUS BY THE PROVISION OF CARE AND WELFARE IN THE UNITED KINGDOM FOR CHILDREN IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, THE RELIEF OF SICKNESS, THE RELIEF OF POVERTY AND THE SUPPLY AND TRANSPORT OF HUMANITARIAN AID FOR THOSE IN CHARITABLE NEED ("THE OBJECTS").
Maes buddion
BELARUS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 ECCLES OLD ROAD
SALFORD
M6 7AF
- Ffôn:
- 0161 736 4096
- E-bost:
- bernadettecousins@tiscali.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window